Toán Lớp 4: Giúp mình nha Đặt tính rồi tính 57 ×17 165 ×24 275 ×47 2546 ×65

Question

Toán Lớp 4: Giúp mình nha
Đặt tính rồi tính
57 ×17 165 ×24 275 ×47 2546 ×65, hướng dẫn giải giúp em bài này ạ, em cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Thanh THương 31 phút 2022-06-20T21:48:45+00:00 2 Answers 0 views 0

TRẢ LỜI ( 2 )

  1.   57                                              
    x                                              
      17             
    399 
    57     
    969   
    => 57 xx 17 =969 
    ————————–
       165
      x
         24    
       660
     330       
    3960
    ⇒ 165 xx 24 = 3960
    ————————–
       275
    x
         47   
     1925
    1100   
    12925
    => 257 xx 47 = 12079
    ——————————
       2546
           65  
     12730
    15276     
    165490
    => 2546 xx 65 = 165490
              
     

  2.                      57                   165                 275                2546
                        x17                   x 24              x  47                 x  65
                        399                   660              1925              12730
                        57                   330              1100             15276        
                        969                 3960            12925            165490
    chúc bn hok tốt
     

Leave an answer

Browse

12:2+4x4-12:2-5x3 = ? ( )